四川新聞網(wǎng)成都1月25日訊(記者 胡旭陽)1月25日,記者從四川組工網(wǎng)獲悉,四川省委組織部發(fā)布多名干部任前公示,涉及多個廳級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。根據(jù)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《四川省黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任職管理辦法》等規(guī)定,為進(jìn)一步減少用人失察失誤,把干部選好選準(zhǔn),現(xiàn)將毛端喜等同志擬任職情況公示如下:
毛端喜,男,漢族,中共黨員,1970年2月生,黨校研究生,現(xiàn)任小金縣委書記、二級巡視員,2013年1月任現(xiàn)職,2020年6月任現(xiàn)職級。擬任副廳級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
李萬忠,男,漢族,中共黨員,1966年3月生,黨校研究生,現(xiàn)任古藺縣委書記、二級巡視員,2014年9月任現(xiàn)職,2020年7月任現(xiàn)職級。擬任副廳級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
龍明阿真,男,藏族,中共黨員,1963年9月生,黨校研究生,現(xiàn)任甘孜縣委副書記、縣長、二級巡視員,2011年12月任現(xiàn)職,2019年12月任現(xiàn)職級。擬任副廳級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
陳建生,男,漢族,中共黨員,1965年1月生,研究生,現(xiàn)任甘洛縣委書記、二級巡視員,2015年9月任現(xiàn)職,2020年11月任現(xiàn)職級。擬任副廳級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
鄧天友,男,漢族,中共黨員,1964年6月生,大專,現(xiàn)任鹽源縣委書記、二級巡視員,2015年9月任現(xiàn)職,2020年6月任現(xiàn)職級。擬任副廳級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
李治平,男,漢族,中共黨員,1967年9月生,大學(xué),現(xiàn)任平武縣委書記、二級巡視員,2016年4月任現(xiàn)職,2020年1月任現(xiàn)職級。擬任副廳級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。
李建軍,男,漢族,中共黨員,1981年10月生,大學(xué)、在職碩士,現(xiàn)任松潘縣委副書記、縣長,2016年1月任現(xiàn)職,2014年12月任現(xiàn)級。擬任縣(市、區(qū))黨委書記。
陳位初,男,漢族,中共黨員,1977年1月生,在職大學(xué),現(xiàn)任自貢市中級人民法院立案一庭庭長,2017年1月任現(xiàn)職,2014年10月任現(xiàn)級。擬任縣(市、區(qū))人民法院院長。
陳偉,男,漢族,中共黨員,1971年2月生,在職大學(xué),現(xiàn)任自貢市大安區(qū)人民法院副院長、黨組副書記,2016年12月任現(xiàn)職,2009年12月任現(xiàn)級。擬任縣(市、區(qū))人民法院院長。
丁向東,男,漢族,中共黨員,1977年1月生,在職大學(xué),現(xiàn)任自貢市中級人民法院研究室主任,2016年1月任現(xiàn)職現(xiàn)級。擬任縣(市、區(qū))人民法院院長。
雷桂英,女,漢族,中共黨員,1982年10月生,大學(xué),現(xiàn)任自貢市人民檢察院第五檢察部主任,2019年11月任現(xiàn)職,2016年2月任現(xiàn)級。擬任縣(市、區(qū))人民檢察院檢察長。
楊德永,男,漢族,中共黨員,1978年10月生,在職大學(xué),現(xiàn)任自貢市人民檢察院第一檢察部主任,2019年11月任現(xiàn)職,2015年2月任現(xiàn)級。擬任縣(市、區(qū))人民檢察院檢察長。
魏娟,女,漢族,中共黨員,1983年6月生,大學(xué),現(xiàn)任廣安市人民檢察院政治部副主任,2018年2月任現(xiàn)職,2015年9月任現(xiàn)級。擬任縣(市、區(qū))人民檢察院檢察長。
姚學(xué)文,男,漢族,中共黨員,1970年2月生,在職大學(xué),現(xiàn)任華鎣市人民檢察院常務(wù)副檢察長、黨組副書記,2017年11月任現(xiàn)職,2010年3月任現(xiàn)級。擬任縣(市、區(qū))人民檢察院檢察長。
干部群眾如對人選有不同意見,或認(rèn)為人選在德的方面有不良反映,或有跑官要官、拉票賄選等問題以及違反廉潔自律的行為,請于5個工作日內(nèi)(1月26日至2月1日)通過信函、電話和網(wǎng)絡(luò)舉報等方式向省委組織部干部監(jiān)督處反映。反映情況要實事求是、客觀公正,并提供聯(lián)系方式,以便調(diào)查核實。舉報電話:028--12380,028--63092574(傳真),舉報網(wǎng)站:http://sc12380.gcdr.gov.cn。
中共四川省委組織部
2021年1月25日